平成 30 年4月 26 日 各 位 会 社 名 信 金 中 央 金 庫 代 表 者 名 理事長 田 問 合 せ 先 総合企画部長 光雄 髙橋 裕司 (コード番号 8421 東証 優先出資証券) (TEL. 03-5202-7624) 代表理事の異動に関するお知らせ 本日開催の平成 30 年度第1回理事会において、次期理事長候補者を下記のとおり内定しましたので お知らせいたします。 なお、本件につきましては、平成 30 年6月 20 日開催予定の第 78 回通常総会の議を経て、同日 開催予定の理事会において正式に選定される予定です。 記 1.就任(平成 30 年6月 20 日開催の理事会終結時に就任予定) 氏 名 新 職 位 代表理事理事長 現 職 位 代表理事副理事長 柴田 弘之 なお、詳細につきましては、添付の経歴書をご参照願います。 2.退任(平成 30 年6月 20 日開催の第 78 回通常総会終結時に退任予定) 氏 名 現 職 位 田 光雄 代表理事理事長 以 上 退任理由:任期満了のため (本件に関するお問合せ先) 信金中央金庫 IR広報室 TEL 03-5202-7700 経 歴 書 しば た ひろ ゆき 柴 出 身 田 地 弘 茨 城 之 県 昭和32年 4月14日生 昭和55年 3月 (最終学歴) 慶応義塾大学 法学部卒業 (職関連タグ:
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|
2018-04-26 | 234700 | 235700 | 234700 | 235000 | 29 |
2018-04-25 | 234000 | 235800 | 233700 | 235700 | 82 |
2018-04-24 | 234000 | 234100 | 233800 | 233800 | 28 |
2018-04-23 | 234200 | 235300 | 233900 | 233900 | 50 |
2018-04-20 | 234700 | 235700 | 234400 | 234400 | 134 |
2018-04-19 | 234000 | 235300 | 233400 | 234700 | 43 |
2018-04-18 | 234900 | 235000 | 233700 | 234100 | 194 |
2018-04-17 | 234000 | 235000 | 233300 | 233900 | 142 |
2018-04-16 | 233200 | 234100 | 233100 | 234100 | 66 |