平成28年5月19日 各 位 会 社 名 信 金 中 央 金 庫 代 表 者 名 理事長 田 光雄 淳 (コード番号 8421 東証 優先出資証券) 問 合 せ 先 理事総合企画部長 工藤 (TEL. 03-5202-7624) 代表理事の異動に関するお知らせ 本日開催の第2回理事会において、下記のとおり代表理事の異動を決定いたしましたので、 お知らせいたします。 なお、新たな就任予定者につきましては、平成 28 年6月 24 日開催予定の第 76 回通常総会 およびその後に開催予定の第3回理事会において正式に選任される予定です。 記 1.就任(平成 28 年6月 24 日付就任予定) 氏 佐 柴 名 新 職 位 代表理事副理事長 現 職 位 専務理事 藤 浩 二 田 弘 之 代表理事会長(非常勤) 理事(非常勤) なお、詳細につきましては、添付の経歴書をご参照願います。 2.退任(平成 28 年6月 24 日付退任予定) 氏 大 名 現 職 位 代表理事会長(非常勤) 以 上 (本件に関するお問合せ先) 信金中央金庫 IR広報室 TEL 03-5202-7700 前 孝 治 経 歴 書 さ とう こう じ 佐 藤 地 浩 東 京 二 都 昭和17年12月19日 出 身 昭和41年 3 月 (最終学歴) 早稲田大学 第一商学部卒業 (職 昭和41年 4関連タグ:
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|
2016-05-27 | 227600 | 227600 | 226200 | 226300 | 55 |
2016-05-26 | 227400 | 227600 | 226300 | 226300 | 60 |
2016-05-25 | 227600 | 227700 | 226300 | 226300 | 24 |
2016-05-24 | 227700 | 227700 | 226400 | 226500 | 64 |
2016-05-23 | 227700 | 227700 | 226100 | 227200 | 37 |
2016-05-20 | 226100 | 228000 | 225900 | 227900 | 114 |
2016-05-19 | 226100 | 226400 | 225900 | 226000 | 58 |
2016-05-18 | 228500 | 228500 | 225800 | 225900 | 68 |
2016-05-17 | 227500 | 227500 | 226400 | 226500 | 26 |
2016-05-16 | 228000 | 228000 | 226400 | 226400 | 121 |
2016-05-13 | 226800 | 227800 | 226500 | 227800 | 142 |
2016-05-12 | 228500 | 228500 | 226300 | 226800 | 76 |
2016-05-11 | 227400 | 228000 | 226100 | 226200 | 118 |
2016-05-10 | 226300 | 227900 | 226100 | 227400 | 84 |
2016-05-09 | 226500 | 227200 | 226000 | 226300 | 77 |